Unità compresa in: Convenzioni e agevolazioni ›
Touring assicurazioni spa (I Cartella) (1967 - 1970)
precedente | 18 di 55 | successiva
Segnatura definitiva: 132/1
Tipologia unità: Fascicolo
Descrizione estrinseca: Fascicolo
Numero corda: 584
Contenuto:
§1§ La figura giuridica del TCI (16 settembre 1968);
§2§ Costituzione della società per azioni "Touring assicurazioni spa" (14 dicembre 1967);
§3§ Statuto (8 novembre 1967);
§4§ Convenzione tra il TCI e le seguenti compagnie: Compagnia di assicurazioni di Milano, Toro assicurazioni e Italia assicurazioni spa, per la costituzione della società Touring assicurazioni spa (4 luglio 1967 - 8 novembre 1967);
§5§ Atto di deposito vincolato (25 giugno 1968);
§6§ Composizione del Consiglio di amministrazione, verbali di assemblee, appunti e pro memoria (9 febbraio 1967 - 18 dicembre 1969);
§7§ Corrispondenza con i membri del Consiglio di amministrazione Luciano Bastagli, Luigi Capé, Bruno de Marchi, Federico Guasti, Mario Perolo, Mario Pontremoli, Felice Porro, Antonio Seccia, Guido Severgnini (1967 - 1970);
§8§ Richiesta inoltrata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato delle assicurazioni private per l'autorizzazione ad esercitare in diversi rami di assicurazione e relativa corrispondenza con l'Ispettorato (22 marzo 1968 - 4 dicembre 1968);
In coda al fascicolo cartelletta contenente elenchi e pro memoria (1967).
§2§ Costituzione della società per azioni "Touring assicurazioni spa" (14 dicembre 1967);
§3§ Statuto (8 novembre 1967);
§4§ Convenzione tra il TCI e le seguenti compagnie: Compagnia di assicurazioni di Milano, Toro assicurazioni e Italia assicurazioni spa, per la costituzione della società Touring assicurazioni spa (4 luglio 1967 - 8 novembre 1967);
§5§ Atto di deposito vincolato (25 giugno 1968);
§6§ Composizione del Consiglio di amministrazione, verbali di assemblee, appunti e pro memoria (9 febbraio 1967 - 18 dicembre 1969);
§7§ Corrispondenza con i membri del Consiglio di amministrazione Luciano Bastagli, Luigi Capé, Bruno de Marchi, Federico Guasti, Mario Perolo, Mario Pontremoli, Felice Porro, Antonio Seccia, Guido Severgnini (1967 - 1970);
§8§ Richiesta inoltrata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato delle assicurazioni private per l'autorizzazione ad esercitare in diversi rami di assicurazione e relativa corrispondenza con l'Ispettorato (22 marzo 1968 - 4 dicembre 1968);
In coda al fascicolo cartelletta contenente elenchi e pro memoria (1967).
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/archivi/unita/MIUD0FDE59/