3574 | cart. 1, fasc. 1 | Comitato promotore di asili infantili rurali nel circondario di Como: circolari per l'anno 1886. (1886) |
3575 | cart. 1, fasc. 2 | Consiglio d'amministrazione dell'Asilo infantile di Giuslino: registro delle deliberazioni dal 24 aprile 1904 al 14 aprile 1908. (1904 - 1908) |
3576 | cart. 1, fasc. 3 | Proposta di erezione dell'Asilo infantile di Giuslino in ente morale: istanza presentata al Ministero dell'interno dal Presidente della Congregazione di Carità di Cerano, con copia del regolamento interno e altri allegati. Contiene anche comunicazioni con la Prefettura di Como in merito alla pratica d'erezione in ente morale (1921 - 1926), con pareri della Commissione provinciale di beneficenza di Como e allegata copia dello statuto del 10 agosto 1921, approvato dal Consiglio d'amministrazione dell'Asilo infantile di Giuslino. (1905 - 1926) |
3577 | cart. 1, fasc. 4 | Consiglio d'amministrazione dell'Asilo infantile di Giuslino: registro delle deliberazioni dal 16 aprile 1907 al 22 ottobre 1911. (1907 - 1911) |
3578 | cart. 1, fasc. 5 | Trattamento economico del personale docente dell'Asilo infantile di Giuslino: aggiornamenti dei compensi. (1915 - 1927) |
3579 | cart. 1, fasc. 6 | Ispettorato scolastico della III circoscrizione di Como: circolari per l'anno 1923. (1923) |
3580 | cart. 1, fasc. 7 | Rinnovo del Consiglio d'amministrazione dell'Asilo infantile di Giuslino: verbale di passaggio. (1932) |
3581 | cart. 1, fasc. 8 | Statuto dell'Asilo infantile di Giuslino, approvato dal Consiglio d'amministrazione l'1 luglio 1935, con allegato parere della Prefettura di Como (1). Contiene anche copia a stampa. (1935) |
3582 | cart. 1, fasc. 9 | ONMI: circolari e comunicazioni con disposizioni in merito al servizio di refezione per gli alunni degli asili (dal 1939). Contiene anche richieste di versamento del contributo dovuto dall'Asilo infantile di Giuslino per l'anno 1956. (1939 - 1957) |
3583 | cart. 1, fasc. 10 | Ispettorato scolastico della II circoscrizione di Como: autorizzazione all'apertura e funzionamento dell'Asilo di Giuslino; richieste ed erogazione di contributi; circolari e disposizioni generali. Contiene anche una scheda di censimento delle scuole materne per l'anno 1943. (1942 - 1970) |
3584 | cart. 1, fasc. 11 | Prefettura di Como: circolari per gli anni 1943 - 1973. (1943 - 1973) |
3585 | cart. 1, fasc. 12 | Indagine statistica del Ministero dell'interno sugli enti comunali di assistenza e sugli istituti per la ricezione diurna dei minori: prospetti per gli anni 1945 - 1951. (1946 - 1953) |
3586 | cart. 1, fasc. 13 | Forniture di materiale di cancelleria, di strumenti didattici, di arredi e di generi alimentari: fatture per gli anni 1954 - 1972. (1954 - 1972) |
3587 | cart. 1, fasc. 14 | Provveditorato agli studi di Como: circolari per gli anni 1955 - 1974. (1955 - 1974) |
3588 | cart. 1, fasc. 15 | Aggiornamento dei dati riguardanti la pubblica assistenza e rilevazione delle attività assistenziali per gli anni 1954 - 1955: trasmissione di dati alla Prefettura di Como; circolari e disposizioni generali. (1956 - 1958) |
3589 | cart. 1, fasc. 16 | Carmela Corti, assistente ai bambini e responsabile della refezione scolastica dell'Asilo infantile di Giuslino: accertamenti, revisioni e regolarizzazioni della posizione assicurativa e contributiva. (1957 - 1960) |
3590 | cart. 1, fasc. 17 | Direzione didattica di Argegno: richieste di dati e di relazioni; provvedimenti per gli insegnanti; circolari e disposizioni generali. (1957 - 1976) |
3591 | cart. 1, fasc. 18 | Giulietta Fontana Balunelli, presidente dell'Asilo infantile di Giuslino: annuncio di dimissioni. (1958) |
3592 | cart. 1, fasc. 19 | Comitato d'amministrazione dell'ECA di Cerano e dell'Asilo infantile di Giuslino: deliberazioni per l'anno 1960 - 1966. (1960 - 1966) |
3593 | cart. 1, fasc. 20 | Rilevazioni statistiche sull'assistenza sociale per gli anni 1959 - 1969: prospetti trasmessi all'Ufficio di statistica di Como; circolari e disposizioni generali. (1960 - 1970) |
3594 | cart. 1, fasc. 21 | Trattamento assistenziale e previdenziale del personale dell'Asilo infantile di Giuslino: accertamenti e certificati di addebito; circolari e disposizioni generali dell'INPS, dell'INADEL e di altri istituti previdenziali. (1960 - 1971) |
3595 | cart. 1, fasc. 22 | Personale docente e non docente dell'Asilo infantile di Giuslino: accertamenti, revisioni e regolarizzazioni delle posizioni assicurative e contributive. (1961 - 1964) |
3596 | cart. 1, fasc. 23 | Iscrizione del personale dell'Asilo infantile di Giuslino alla CPDEL: trasmissione di dati alla Prefettura di Como, per accertamenti. (1965) |
3597 | cart. 1, fasc. 24 | Protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita dal 5 luglio 1965 al 15 febbraio 1967. Contiene anche rendiconto delle spese postali per gli anni 1965 - 1967. (1965 - 1967) |
3598 | cart. 1, fasc. 25 | Personale docente e non docente dell'Asilo infantile di Giuslino: accertamenti, revisioni e regolarizzazioni delle posizioni assicurative e contributive. (1965 - 1974) |
3599 | cart. 1, fasc. 26 | Determinazione delle rette di frequenza e dei compensi per gli assistenti agli alunni dell'Asilo infantile di Giuslino: trasmissione di dati alla Prefettura di Como. (1966 - 1967) |
3600 | cart. 1, fasc. 27 | Rilevazione provinciale sulle scuole materne: trasmissione di dati all'AAI, Ufficio provinciale di Como. (1967) |
3601 | cart. 1, fasc. 28 | Censimento degli insegnanti al 31 marzo 1968: trasmissione di dati al Provveditorato agli studi di Como. (1968) |
3602 | cart. 1, fasc. 29 | Protocollo della corrispondenza ricevuta e inviata dal 12 ottobre 1968 al 17 febbraio 1977. (1968 - 1977) |
3603 | cart. 1, fasc. 30 | Franca Tagliasacchi, assistente ai bambini e responsabile della refezione scolastica dell'Asilo infantile di Giuslino: accertamenti, revisioni e regolarizzazioni della posizione assicurativa e contributiva. (1969 - 1981) |
3604 | cart. 1, fasc. 31 | Comitato d'amministrazione dell'ECA di Cerano e dell'Asilo infantile di Giuslino: deliberazioni per gli anni 1970 - 1972. (1970 - 1972) |
3605 | cart. 1, fasc. 32 | Rilevazioni statistiche sull'assistenza sociale per gli anni 1970 - 1972: prospetti trasmessi all'Ufficio di statistica di Como. (1971 - 1973) |
3606 | cart. 1, fasc. 33 | Regione Lombardia: circolari per gli anni 1972 - 1976. (1972 - 1976) |
3607 | cart. 1, fasc. 34 | Caritas diocesana di Como: convocazioni di convegni e incontri, circolari e comunicazioni generali. (1973) |
3608 | cart. 1, fasc. 35 | Amministrazione provinciale di Como: circolari per l'anno 1973. (1973) |
3609 | cart. 1, fasc. 36 | Associazione provinciale scuole materne non statali di Como: circolari per l'anno 1974. (1974) |
3610 | cart. 1, fasc. 37 | Associazione provinciale delle scuole materne non statali di Como: convocazioni per convegni e incontri, circolari e disposizioni generali. Contiene anche una domanda di sussidio alla Federazione italiana scuole materne non statali per l'anno 1977. (1974 - 1977) |
3611 | cart. 1, fasc. 38 | Accertamenti del Comitato sanitario di zona Lario 2/centro ovest: relazione del medico scolastico del 29 luglio 1975. (1975) |
3612 | cart. 1, fasc. 39 | Distribuzione di derrate alimentari all'Asilo infantile "Ambrosoli e Ferrari" di Argegno: attestazioni rilasciate dalla Prefettura di Como. (1975) |
3613 | cart. 1, fasc. 40 | Nomina del Comitato d'amministrazione dell'Asilo infantile di Giuslino, votazione del 29 dicembre 1976: schede di spoglio. (1976) |